GALERIA DE PREFEITOS
GUILHERME SPANGHERO 1949 à 1953
ANTONIO LUIZ STEFANI 1953 à 1957
GUILHERME SPANGHERO 1957 à 1961
DOMINGOS FERDINANDO TRAVESSO 1961 à 1965
JOSÉ CARRASCO VICENTE 1965 à 1969
DOMINGOS FERDINANDO TRAVESSO 1969 à 1973
AGUINALDO CHUCRE 1973 à 1977
KENICHI UMEHARA 1977 à 1983
GERSON VERONESI FERRACINI 1983 à 1988
ÉDER PRANDO 1989 à 1992
GERSON VERONESI FERRACINI 01/01/1993 à 31/12/1996
LEONEL BUTARELO 01/01/1997 à 31/12/2000
LEONEL BUTARELO 01/01/2001 à 31/12/2004
GERSON VERONESI FERRACINI 01/01/2005 à 31/12/2008
WILSON FROIO JÚNIOR 01/01/2009 à 31/12/2012
MAXSICLEY GRISON 01/01/2013 à 31/12/2016
WILSON FROIO JUNIOR 01/01/2017 à 31/12/2020